Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Tue Jan 12 00:00:00 CET 1960
Diputat de la XI, y XII Legislatures
Magistrado.- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Justicia des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2016
- Adscrito Comisión de Hacienda des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo des del Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Wed Jul 12 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión de Hacienda y Función Pública des del Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital des del Wed Jul 12 00:00:00 CEST 2017 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente des del Wed Jul 12 00:00:00 CEST 2017 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático des del Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Wed Jul 12 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo des del Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo des del Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales des del Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular des del Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos políticos, la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y la protección de los denunciantes de los casos de corrupción (154/8) des del Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2017 al Wed Mar 14 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes (122/22). des del Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001658) Presentat el 02/09/2016 , qualificat el 06/09/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/028964) Presentat el 14/02/2018 , qualificat el 20/02/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/033797) Presentat el 10/05/2018 , qualificat el 17/05/2018
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre la derogación de la pena de prisión permanente revisable. (162/000134)
PlenoData: 04/10/2016, 19:07:59 - 19:13:26
-
Proposición no de Ley relativa a alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo. (162/000137)
PlenoData: 22/11/2016, 18:38:37 - 18:44:53
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre el incremento en la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta alcanzar el 0,7% del PIB. (161/000633)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloData: 23/11/2016, 16:53:46 - 16:56:16