Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sat Jul 28 00:00:00 CET 1951 en Solares (Cantabria)
Deputado da V, VI, VII, VIII, IX, y X Lexislaturas
Doctor en Ciencias Químicas.Ha sido Ministro de Educación y Ciencia (1992-1993), Ministro de la Presidencia (1993-1996), Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista (marzo 2004-abril 2006). Vicepresidente Primero del Gobierno y Portavoz (2011-2011) y Ministro del Interior (2006-2011).
- Vocal Diputación Permanente desde oWed Jul 20 00:00:00 CEST 2011 ao Tue Dec 13 00:00:00 CET 2011
- Adscrito Comisión de Interior desde oTue Jun 03 00:00:00 CEST 2008 ao Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Declaración de actividades.(004/000309) Presentado o 28/03/2008 , cualificado o 07/04/2008
- Declaración de bienes y rentas.(005/000310) Presentado o 07/09/2011 , cualificado o 08/09/2011
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las medidas políticas que adoptará como responsable de su Ministerio. (213/000007)
Comisión de InteriorData: 27/05/2008
-
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000024)
Comisión de InteriorData: 27/05/2008
-
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre los objetivos y programa de trabajo del Ministerio durante la presente Legislatura. (213/000049)
Comisión de InteriorData: 27/05/2008