Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sun Jun 03 00:00:00 CEST 1984
Deputado da XI, y XII Lexislaturas
Activista ecologista y social- Vocal Comisión de Presupuestos desde oTue Sep 27 00:00:00 CEST 2016 ao Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2016
- Adscrito Comisión de Fomento desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oTue Jul 10 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Transición Ecológica desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Transición Ecológica desde oTue Jul 10 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Segundo Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde oWed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Industria, Energía y Turismo desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2016 ao Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz adjunto Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde oThu Jul 06 00:00:00 CEST 2017 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde oFri Oct 21 00:00:00 CEST 2016 ao Fri Dec 16 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde oFri Dec 16 00:00:00 CET 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil (corresponde a los números de expediente 125/000017/0000 de la X Legislatura y 125/000001/0000 de la XI Legislatura) (125/1). desde oWed Jun 21 00:00:00 CEST 2017 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente (122/114). desde oWed Mar 21 00:00:00 CET 2018 ao Tue Oct 30 00:00:00 CET 2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000562) Presentado o 15/11/2017 , cualificado o 15/11/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000563) Presentado o 15/11/2017 , cualificado o 15/11/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000564) Presentado o 15/11/2017 , cualificado o 15/11/2017
-
Proposición de ley de Comunidades y Ciudades Autónomas. Proposición de Ley por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil (corresponde a los números de expediente 125/000017/0000 de la X Legislatura y 125/000001/0000 de la XI Legislatura). (125/000001)
PlenoData: 15/11/2016, 16:56:05 - 17:00:11
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre medidas para reducir el impacto medioambiental relacionado con el consumo y la utilización de productos elaborados a partir de plásticos no biodegradables. (161/000705)
Comisión para el Estudio del Cambio ClimáticoData: 23/11/2016, 18:33:42 - 18:38:33
-
Proposición no de Ley sobre el mantenimiento del Acuertelamiento Sancho Ramírez. (161/000229)
Comisión de DefensaData: 24/11/2016, 12:07:05 - 12:10:09