Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oThu Sep 01 00:00:00 CET 1955
Deputada da X, XI, y XII Lexislaturas
Inspectora de Hacienda del Estado. Auditora de Cuentas. Miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Máster en Alta Dirección en el Instituto Bravo Murillo.Ha ocupado diversos cargos: Presidenta Zona Especial Canarias. Viceconsejera de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea en el Gobierno de Canarias.
Profesora asociada en la Universidad de Las Palmas.
- Vocal Diputación Permanente desde oThu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Nov 21 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunta Junta de Portavoces desde oTue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Nov 21 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Presupuestos desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Nov 21 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Nov 21 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Reglamento desde oMon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 ao Mon Nov 21 00:00:00 CET 2016
- Declaración de actividades.(004/000058) Presentado o 06/07/2016 , cualificado o 06/09/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000044) Presentado o 06/07/2016 , cualificado o 06/09/2016
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley relativa a garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen efectivamente al tipo del 10%. (162/000103)
PlenoData: 27/09/2016, 19:29:28 - 19:35:36
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre el rescate del Plan Integral de Empleo de Canarias. (161/000053)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialData: 05/10/2016, 09:59:03 - 10:03:00
-
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (122/000036)
PlenoData: 18/10/2016, 16:06:53 - 16:19:54