Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Wed Jun 05 00:00:00 CET 1940 en Torre (Almería)
Deputado da Constituyente, I, y II Lexislaturas
Casado. Abogado.- Secretario Segundo Mesa del Congreso desde oThu Jul 14 00:00:00 CEST 1977 ao Tue Jan 02 00:00:00 CET 1979
- Vocal Comisión de Educación desde oFri Nov 11 00:00:00 CET 1977 ao Tue Jan 02 00:00:00 CET 1979
- Secretario Segundo Comisión de Gobierno Interior desde oWed Nov 16 00:00:00 CET 1977 ao Tue Jan 02 00:00:00 CET 1979
- Secretario Segundo Comisión de Reglamento (13/02/1978 a 29/12/1978) desde oMon Feb 13 00:00:00 CET 1978 ao Tue Jan 02 00:00:00 CET 1979
- Vocal Comisión Especial de los Problemas de Disminuidos Físicos y Mentales desde oThu Nov 17 00:00:00 CET 1977 ao Tue Jan 02 00:00:00 CET 1979
- Interpelación ordinaria.(170/000099) Presentado o 02/11/1977
- Pregunta oral en Pleno.(180/000021) Presentado o 03/11/1978
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000003) Presentado o 13/12/1977
-
Proposición no de ley ante el Pleno. Propuesta para la constitución de los Grupos Parlamentarios presentada por Alianza Popular, en virtud de lo previsto en el artículo 14 de las normas para la Constitución del Congreso de los Diputados y el Senado. (162/000063)
PlenoData: 14/07/1977
-
Propuesta para la constitución de los Grupos Parlamentarios presentada por el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista de Aragón, en virtud de lo previsto en el artículo 14 de las normas para la Constitución del Congreso de los Diputados y del Senado. (162/000065)
PlenoData: 14/07/1977
-
Propuesta para la constitución de los Grupos Parlamentarios presentada por el Partido Comunista Español y Partido Socialita Unificado de Cataluña, en virtud de lo previsto en el artículo 14 de las normas para la Constitución del Congreso de los Diputados y (162/000064)
PlenoData: 14/07/1977