Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Thu Dec 13 00:00:00 CET 1923 en Santander (Cantabria)
Deputado da I, II, y III Lexislaturas
Casado. Un hijo. Licenciado en Derecho. Abogado del Estado (en excedencia). Vicepresidente PETROMED. Vicepresidente PROQUIMED.- Vocal Diputación Permanente desde oSun Dec 12 00:00:00 CET 1982 ao Tue Jul 15 00:00:00 CEST 1986
- Vocal Comisión de Defensa desde oThu Dec 02 00:00:00 CET 1982 ao Wed Apr 23 00:00:00 CEST 1986
- Presidente Comisión de Presupuestos desde oThu Dec 02 00:00:00 CET 1982 ao Wed Apr 23 00:00:00 CEST 1986
- Pregunta oral en Pleno.(180/000954) Presentado o 09/12/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000955) Presentado o 01/02/1983
- Pregunta oral en Pleno.(180/000956) Presentado o 22/12/1983
-
Acta de Diputado. Credencial de Diputado. Madrid. (000/000237)
PlenoData: 18/11/1982
-
Pregunta oral en Pleno. Presupuestos Generales del Estado de 1983. (180/000954)
PlenoData: 14/12/1982
-
Medidas a aplicar para reducir el Gasto Público. (180/000955)
PlenoData: 09/02/1983