Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oSun Dec 11 00:00:00 CET 1966
Deputada da XI, XII, XIII, y XIV Lexislaturas
Madre de dos hijos.Licenciada en Derecho. Letrada.
Presidenta de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos.
Comprometida con la gente.
- Vicepresidenta Tercera Congreso de los Diputados desde oWed Jan 13 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oThu Apr 28 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Vicepresidenta Tercera Mesa del Congreso desde oWed Jan 13 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Justicia desde oWed Feb 03 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vicepresidenta Tercera Comisión de Reglamento desde oWed Feb 03 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000043) Presentado o 30/12/2015 , cualificado o 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000333) Presentado o 03/02/2016 , cualificado o 09/02/2016
-
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso. Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la creación del Registro de los Grupos de Interés o Lobbies. (410/000001)
PlenoData: 27/04/2016, 16:56:30 - 17:05:35