Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Tue Feb 29 00:00:00 CET 1972
Diputat de la IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Doctor (PhD) en Economía y Empresa por la U.C.J.C.Es Máster en Economía Política Europea por la Universidad Libre Bruselas y Máster en Liderazgo Público por el IESE.
Profesor Asociado en la U.Camilo José Cela.
En el sector privado ha desempeñado labores de consultoría internacional. En el sector público trabajó en Naciones Unidas y el Parlamento Europeo.
Secretario General del PSOE desde julio de 2014.
- Vocal Diputación Permanente des del Wed Aug 06 00:00:00 CEST 2014 al Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad des del Thu Feb 14 00:00:00 CET 2013 al Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2014
- Adscrito Comisión de Industria, Energía y Turismo des del Thu Feb 14 00:00:00 CET 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente des del Thu Feb 14 00:00:00 CET 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Reglamento des del Tue Sep 16 00:00:00 CEST 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión Mixta para la Unión Europea des del Thu Feb 14 00:00:00 CET 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático des del Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2014 al Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014
- Portavoz Comisión para el Estudio del Cambio Climático des del Thu Feb 14 00:00:00 CET 2013 al Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (121/28). des del Thu Mar 14 00:00:00 CET 2013 al Thu Mar 14 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley del Sector Eléctrico (121/64). des del Thu Nov 07 00:00:00 CET 2013 al Mon Nov 11 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras (121/54). des del Tue Sep 17 00:00:00 CEST 2013 al Tue Sep 17 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (121/45). des del Tue May 21 00:00:00 CEST 2013 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2013
- Pregunta oral en Pleno.(180/000600) Presentat el 13/06/2013 , qualificat el 18/06/2013
- Pregunta oral en Pleno.(180/001007) Presentat el 04/09/2014 , qualificat el 09/09/2014
- Pregunta oral en Pleno.(180/001024) Presentat el 11/09/2014 , qualificat el 16/09/2014
-
Otras comparecencias en Comisión. Solicitud de comparecencia de don Luis Jiménez Herrero, Director del Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE), ante la Comisión para el Estudio al Cambio Climático, para informar sobre la compatibilidad de las medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático y la creación de empleo. (219/000012)
Comisión para el Estudio del Cambio ClimáticoData: 26/02/2013, 14:07:28 - 14:18:37
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el papel a desarrollar por las entidades financieras actualmente nacionalizadas para atender las necesidades de crédito de las pequeñas empresas y familias, estimular la economía real y facilitar la creación de empleo. (173/000060)
PlenoData: 27/02/2013, 12:37:37 - 12:43:18
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para aclarar las múltiples denuncias sobre la relación laboral del Sr. Bárcenas con el Partido Popular? (180/000442)
PlenoData: 13/03/2013, 10:21:15 - 10:21:48