Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Fri Jul 11 00:00:00 CET 1941 en Valencia
Deputado da I, II, III, IV, V, y VI Lexislaturas
Casado. 3 hijos. Doctor en Derecho. Profesor Adjunto de Universidad.- Vocal Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) desde oFri Nov 14 00:00:00 CET 1980 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) desde oWed Mar 03 00:00:00 CET 1982 ao Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Interior (10/05/1979 a 03/03/1982) desde oThu Oct 22 00:00:00 CET 1981 ao Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001736) Presentado o 12/02/1981
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002267) Presentado o 11/06/1981
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002268) Presentado o 11/06/1981
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para 1981. (121/000285)
PlenoData: 28/11/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, tras la dimisión de don Adolfo Suárez González. (080/000002)
PlenoData: 25/02/1981
-
Proyecto de ley. Estatuto de Autonomía para Andalucía (Orgánica). (121/000045)
Comisión ConstitucionalData: 30/06/1981