Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Fri Jan 28 00:00:00 CET 1977
Diputada de la X, y XII Legislatures
Abogada. Máster de Asesoría Jurídica de Empresa (Instituto de Empresa).- Portavoz Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social des del Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Industria, Comercio y Turismo des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Fri Feb 08 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Industria, Comercio y Turismo des del Fri Feb 08 00:00:00 CET 2019 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades des del Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 al Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunta Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades des del Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo des del Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Empleo y Seguridad Social des del Wed Nov 30 00:00:00 CET 2016 al Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Empleo y Seguridad Social des del Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital des del Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente des del Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Reglamento des del Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). des del Tue Feb 05 00:00:00 CET 2019 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (121/9). des del Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (121/9). des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto (125/9). des del Wed Nov 21 00:00:00 CET 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000367) Presentat el 05/10/2017 , qualificat el 10/10/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001435) Presentat el 08/11/2018 , qualificat el 13/11/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/011264) Presentat el 06/04/2017 , qualificat el 28/04/2017
-
Informe del Tribunal de Cuentas. Informe de fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de Fuerteventura (corresponde a los números de expediente 251/000258/0000 de la X Legislatura y 251/000115/0000 de la XI Legislatura). (251/000115)
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de CuentasData: 28/03/2017, 09:26:06 - 09:29:22
-
Informe de fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de Tenerife (corresponde a los números de expediente 251/000259/0000 de la X Legislatura y 251/000116/0000 de la XI Legislatura). (251/000116)
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de CuentasData: 28/03/2017, 09:26:06 - 09:29:22
-
Informe de fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de Lanzarote (corresponde a los números de expediente 251/000260/0000 de la X Legislatura y 251/000117/0000 de la XI Legislatura). (251/000117)
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de CuentasData: 28/03/2017, 09:26:06 - 09:29:22