Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Tue Sep 23 00:00:00 CET 1969 en Castro Urdiales (Cantabria)
Diputat de la XII Legislatura
Divorciado y padre de 2 hijos.Licenciado en Derecho (ejerció como abogado hasta 2016).
Diplomado en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.
Diputado en el Parlamento Europeo (2009-2014).
Director de la Fundación Españoles en el Mundo (2007-2009).
Miembro de la Dirección del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
Diploma del XXXVII Curso de Defensa Nacional (CESEDEN).
- Vocal Diputación Permanente des del Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016 al Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión de Asuntos Exteriores des del Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 al Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Secretario Segundo Comisión de Asuntos Exteriores des del Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2017 al Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores des del Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 al Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores des del Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018 al Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018
- Vicepresidente Primero Comisión de Asuntos Exteriores des del Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Justicia des del Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2016 al Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Justicia des del Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016 al Wed Nov 30 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Defensa des del Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016 al Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Defensa des del Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Defensa des del Tue Nov 22 00:00:00 CET 2016 al Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Interior des del Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 al Wed Nov 15 00:00:00 CET 2017
- Adscrito Comisión de Fomento des del Wed Nov 30 00:00:00 CET 2016 al Thu Oct 19 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo des del Fri Feb 02 00:00:00 CET 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Industria, Energía y Turismo des del Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Wed Jul 12 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión de Sanidad y Servicios Sociales des del Wed Jul 12 00:00:00 CEST 2017 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas des del Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 al Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017
- Vicepresidente Primero Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas des del Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017 al Fri Sep 14 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Mixta de Seguridad Nacional des del Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Primero Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN des del Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 al Tue Jul 17 00:00:00 CEST 2018
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN des del Tue Jul 17 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000187) Presentat el 16/03/2017 , qualificat el 21/03/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001305) Presentat el 05/10/2018 , qualificat el 09/10/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001306) Presentat el 05/10/2018 , qualificat el 09/10/2018
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la presentación de un Proyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería y de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. (161/000457)
Comisión de DefensaData: 24/11/2016, 12:22:57 - 12:23:13
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para informar del desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. (213/000027)
Comisión de DefensaData: 20/12/2016, 14:10:49 - 14:18:33
-
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000098)
Comisión de DefensaData: 20/12/2016, 11:03:20 - 11:19:03