Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sat Jul 28 00:00:00 CET 1951 en Solares (Cantabria)
Deputado da V, VI, VII, VIII, IX, y X Lexislaturas
Diputado en la Legislatura V. Casado. Doctor en Ciencias Químicas. Profesor Titular de la Universidad Complutense.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oMon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 ao Wed Dec 03 00:00:00 CET 1997
- Vocal Diputación Permanente desde oWed Dec 03 00:00:00 CET 1997 ao Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2000
- Vocal Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente desde oThu May 16 00:00:00 CEST 1996 ao Mon Oct 07 00:00:00 CEST 1996
- Vocal Comisión de Infraestructuras desde oMon Oct 07 00:00:00 CEST 1996 ao Tue Apr 14 00:00:00 CEST 1998
- Vocal Comisión de Infraestructuras desde oTue Sep 15 00:00:00 CEST 1998 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Control Parlamentario de RTVE desde oThu May 16 00:00:00 CEST 1996 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión Mixta de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico desde oMon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 ao Tue Sep 23 00:00:00 CEST 1997
- Ponente Ponencia de las Proposiciones de Ley de creación del consejo de lla Comunicación (exptes. 122/109, 122/113,122/116,122/125 y 122/126). desde oThu Nov 26 00:00:00 CET 1998 ao Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Ponente Ponencia encargada informe s/Memoria del Plan Nal. I+D de 1994 (049/45 desde oWed Dec 04 00:00:00 CET 1996 ao Wed Mar 12 00:00:00 CET 1997
- Ponente Ponencia Proy.L.de liberalización telecomunicaciones(R.D.L.6/96)(121/3 desde oWed Dec 18 00:00:00 CET 1996 ao Fri Dec 27 00:00:00 CET 1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000106) Presentado o 13/06/1996 , cualificado o 18/06/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000174) Presentado o 05/09/1996 , cualificado o 10/09/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000243) Presentado o 03/10/1996 , cualificado o 08/10/1996
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Política de Radiotelevisión Española (RTVE) acerca de la retransmisión de los partidos de la Liga de fútbol profesional. (182/000015)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEData: 26/06/1996
-
Pregunta oral en Pleno. Opinión del Gobierno sobre los hechos acaecidos en el Ayuntamiento de Redondela y el 'transfuguismo político'. (180/000174)
PlenoData: 11/09/1996
-
Funciones de las Comisiones. Delegación en las Mesas de las Comisiones de la competencia de éstas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (042/000004)
Comisión Mixta de Investigación Científica y Desarrollo TecnológicoData: 17/09/1996