Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Thu Jul 23 00:00:00 CET 1964
Diputat de la XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Doctor en Antropología Social y Cultural.Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Maestro EGB.
Militante UGT.
- Adscrito Comisión de Educación y Deporte des del Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Empleo y Seguridad Social des del Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Industria, Energía y Turismo des del Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Adscrito Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo des del Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear. des del Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Solicitud de informe a la Administración del Estado (art. 7).(186/000107) Presentat el 18/03/2016 , qualificat el 29/03/2016
- Declaración de actividades.(004/000340) Presentat el 12/01/2016 , qualificat el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000289) Presentat el 12/01/2016 , qualificat el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la viabilidad de la planta de Altadis en La Rioja. (161/000002)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialData: 24/02/2016, 16:59:36 - 17:00:44
-
Proposición no de Ley relativa al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y las trabajadoras eventuales del campo en Andalucía. (161/000003)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialData: 24/02/2016, 17:29:59 - 17:30:52
-
Proposición no de Ley sobre elaboración de un Plan contra la Explotación Laboral, específicamente en las Comunidades Autónomas que presentan mayores índices. (161/000015)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialData: 24/02/2016, 18:07:15 - 18:09:05