Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sun Dec 22 00:00:00 CET 1946 en Picanya (Valencia)
Deputado da IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, y XII Lexislaturas
Licenciado en Derecho. Abogado. Conseller de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana (1981-1989) Diputado autonómico (1983-1989)- Vocal Comisión de Defensa desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Cultura desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde oWed Feb 08 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2009 (250/1). desde oTue May 08 00:00:00 CEST 2012 ao Tue May 08 00:00:00 CEST 2012
- Ponente Ponencia de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2010 (250/3). desde oTue Apr 09 00:00:00 CEST 2013 ao Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2011 (250/5). desde oTue Mar 11 00:00:00 CET 2014 ao Tue Mar 11 00:00:00 CET 2014
- Ponente Ponencia de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2012 (250/7). desde oTue Dec 09 00:00:00 CET 2014 ao Tue Dec 09 00:00:00 CET 2014
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002962) Presentado o 23/01/2015 , cualificado o 23/01/2015
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002963) Presentado o 23/01/2015 , cualificado o 23/01/2015
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002964) Presentado o 23/01/2015 , cualificado o 23/01/2015
-
Cuenta General del Estado. Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2009. (250/000001)
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de CuentasData: 06/03/2012, 10:59:27 - 11:08:44
Data: 08/05/2012, 13:35:29 - 13:37:36
Data: 31/05/2012, 14:03:24 - 14:13:03