Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oSat Mar 13 00:00:00 CET 1971 en Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Deputada da VII, VIII, IX, X, y XI Lexislaturas
Licenciada en Derecho. Cursos de grado y postgrado en Gran Bretaña, Suiza y Canadá.Ministra de Vivienda (2007-2008). Ex - Vicepresidenta Primera del Congreso de los Diputados. Ex - Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat. Secretaria de Cultura de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSC.
Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona.
Ministra de Defensa desde el año 2008
- Adscrita Comisión de Defensa desde oTue Jun 03 00:00:00 CEST 2008 ao Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Declaración de actividades.(004/000308) Presentado o 28/03/2008 , cualificado o 07/04/2008
- Declaración de bienes y rentas.(005/000252) Presentado o 07/09/2011 , cualificado o 08/09/2011
-
Pregunta oral en Pleno. Papel jugado por la fragata 'Méndez Núñez' en la liberación de los tripulantes del Playa de Bakio. (180/000010)
PlenoData: 14/05/2008
Data: 14/05/2008
-
Interpelación urgente. Interpelación urgente sobre la posición del Gobierno ante la finalización del contrato de arrendamiento del Polígono de Tiro Aéreo y Bombardeo de Bardenas firmado entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Bardenas. (172/000001)
PlenoData: 14/05/2008