Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sun May 15 00:00:00 CET 1960 en Cáceres
Deputado da X, XI, y XII Lexislaturas
Tres hijos. Vic. Derecho Universidad Complutense de Madrid Espec. Derecho Constitucional y C. Política CEC (1984-1986) Letrado D.G. Servicios Jurídicos Junta de Extremadura (1986-) Secretario General del PSOE Mérida (2001-) Vicepresidente de la Junta de Extremadura (2004-2007) Vicepresidente Congreso Consejo de Europa (2009-2011) Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura (2007-2011) Representante Especial para Asuntos de Fronteras de la Asamblea Parlamentaria OSCE.- Vicepresidente Segundo Comisión Constitucional desde oTue Feb 12 00:00:00 CET 2013 ao Wed Nov 26 00:00:00 CET 2014
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional desde oWed Nov 05 00:00:00 CET 2014 ao Wed Nov 05 00:00:00 CET 2014
- Vocal Comisión Constitucional desde oWed Nov 26 00:00:00 CET 2014 ao Wed Nov 26 00:00:00 CET 2014
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional desde oWed Nov 26 00:00:00 CET 2014 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Tue Feb 12 00:00:00 CET 2013
- Adscrito Comisión de Asuntos Exteriores desde oWed Feb 08 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Interior desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Defensa desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde oTue Oct 14 00:00:00 CEST 2014 ao Mon Nov 17 00:00:00 CET 2014
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde oMon Sep 23 00:00:00 CEST 2013 ao Mon Sep 23 00:00:00 CEST 2013
- Portavoz adjunto Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde oMon Sep 23 00:00:00 CEST 2013 ao Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Comisión del Estatuto de los Diputados desde oWed Jun 17 00:00:00 CEST 2015 ao Wed Jun 24 00:00:00 CEST 2015
- Vicepresidente Comisión del Estatuto de los Diputados desde oWed Jun 24 00:00:00 CEST 2015 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde oWed Feb 08 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde oTue Feb 21 00:00:00 CET 2012 ao Wed Sep 18 00:00:00 CEST 2013
- Portavoz adjunto Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde oThu Sep 20 00:00:00 CEST 2012 ao Wed Sep 18 00:00:00 CEST 2013
- Vocal Subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales (154/7). desde oThu Apr 18 00:00:00 CEST 2013 ao Thu Apr 23 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (121/1). desde oWed Apr 11 00:00:00 CEST 2012 ao Tue Jun 12 00:00:00 CEST 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (121/19). desde oTue Jul 02 00:00:00 CEST 2013 ao Thu Jul 25 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (127/2). desde oThu Oct 17 00:00:00 CEST 2013 ao Thu Oct 17 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (121/93). desde oMon Jun 23 00:00:00 CEST 2014 ao Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (121/58). desde oMon Oct 28 00:00:00 CET 2013 ao Mon Oct 28 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa (121/79). desde oWed May 07 00:00:00 CEST 2014 ao Fri May 09 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (121/105). desde oWed Oct 29 00:00:00 CET 2014 ao Mon Nov 17 00:00:00 CET 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (121/125). desde oThu Apr 16 00:00:00 CEST 2015 ao Thu Apr 23 00:00:00 CEST 2015
- Vicepresidente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) desde oWed Feb 08 00:00:00 CET 2012 ao Tue Jan 12 00:00:00 CET 2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000363) Presentado o 13/12/2012 , cualificado o 18/12/2012
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000591) Presentado o 28/11/2012 , cualificado o 04/12/2012
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002118) Presentado o 28/10/2014 , cualificado o 04/11/2014
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre revisión del estatuto de los ex Presidentes del Gobierno y promoción de las iniciativas legislativas necesarias para garantizar la transparencia en su régimen de retribuciones y regular su régimen de incompatibilidades entre la percepción de retribuciones con cargo a fondos públicos y privados. (162/000052)
PlenoData: 14/02/2012, 16:38:24 - 16:44:48
-
Pregunta oral a la Corporación RTVE. Opinión del Presidente de la Corporación RTVE sobre una eventual devolución del IVA soportado. (178/000018)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesData: 29/02/2012, 13:39:50 - 13:41:51
Data: 29/02/2012, 13:42:28 - 13:42:44