Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oSun Dec 11 00:00:00 CET 1966
Deputada da XI, XII, XIII, y XIV Lexislaturas
Madre de dos hijos.Licenciada en Derecho. Letrada.
Secretaria de Acción Institucional, miembro del Consejo de Coordinación y responsable del equipo legal y reglamentación.
- Vicepresidenta Tercera Congreso de los Diputados desde oTue Dec 03 00:00:00 CET 2019 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vicepresidenta Tercera Mesa del Congreso desde oTue Dec 03 00:00:00 CET 2019 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrita Comisión Constitucional desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Wed Oct 28 00:00:00 CET 2020
- Vicepresidenta Tercera Comisión de Reglamento desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial desde oWed Jun 23 00:00:00 CEST 2021 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial desde oThu Feb 13 00:00:00 CET 2020 ao Wed Oct 28 00:00:00 CET 2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/042116) Presentado o 23/03/2021 , cualificado o 06/04/2021
- Declaración de actividades.(004/000299) Presentado o 28/11/2019 , cualificado o 13/12/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000291) Presentado o 28/11/2019 , cualificado o 13/12/2019
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a impedir que la ocupación ilegal de inmuebles pueda dar lugar a la inscripción de ocupantes en el padrón municipal. (161/000763)
Comisión ConstitucionalData: 23/09/2020, 16:06:52 - 16:10:19