Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oMon May 30 00:00:00 CET 1955
Deputada da IX, X, XI, y XII Lexislaturas
Graduada Social. Diplomada- Vicepresidenta Segunda Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde oWed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Comisión de Transición Ecológica desde oMon Jul 09 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Transición Ecológica desde oWed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 ao Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oWed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde oSat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 ao Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2017
- Vicepresidenta Segunda Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde oTue Jul 18 00:00:00 CEST 2017 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde oWed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 ao Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz adjunta Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde oSat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde oThu Sep 22 00:00:00 CEST 2016 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidenta Segunda Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera desde oThu May 11 00:00:00 CEST 2017 ao Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018
- Adscrita Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). desde oThu Feb 07 00:00:00 CET 2019 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000642) Presentado o 24/05/2018 , cualificado o 28/05/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000070) Presentado o 14/02/2017 , cualificado o 14/02/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000201) Presentado o 10/03/2017 , cualificado o 10/03/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones y el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad del suministro eléctrico. (161/000270)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 05/10/2016, 11:03:08 - 11:08:06
-
Proposición no de Ley relativa al establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible para favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas. (161/000280)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 05/10/2016, 11:03:08 - 11:08:06
-
Proposición no de Ley relativa al sector lácteo en Galicia, Asturias y León. (161/000099)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 19/10/2016, 09:53:04 - 09:59:54