Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Wed Jul 23 00:00:00 CET 1958
Diputat de la X, XI, y XII Legislatures
Doctor en Medicina.Director General del Centro de Investigación Príncipe Felipe.
Secretario General de Gestión y Cooperación Sanitaria, Ministerio de Sanidad y Consumo.
Presidente del INSALUD.
Subsecretario de Sanidad, Generalitat Valenciana.
Director General del Servicio Valenciano de Salud.
Miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.
Chief Medical Officer para España, Ministerio de Sanidad y Consumo.
Director del Laboratorio de Oncología Molecular, Clínica Universidad de Navarra.
Investigador de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos.
Investigador del Instituto de Investigación Genómica, EEUU.
Investigador del University of Kansas Medical Center, EEUU.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Valencia.
- Adscrito Comisión de Asuntos Exteriores des del Thu May 23 00:00:00 CEST 2013 al Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014
- Adscrito Comisión de Economía y Competitividad des del Wed Feb 22 00:00:00 CET 2012 al Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo des del Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Thu May 23 00:00:00 CEST 2013
- Portavoz Comisión de Sanidad y Servicios Sociales des del Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2013 al Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014
- Vocal Comisión de Sanidad y Servicios Sociales des del Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2013
- Vocal Comisión de Cultura des del Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2012
- Adscrito Comisión de Cultura des del Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2012 al Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo des del Thu Dec 13 00:00:00 CET 2012 al Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014
- Vicepresidente Segundo Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo des del Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Thu Dec 13 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Comisión Mixta para la Unión Europea des del Tue Oct 02 00:00:00 CEST 2012 al Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2013
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea des del Tue Oct 02 00:00:00 CEST 2012 al Tue Oct 02 00:00:00 CEST 2012
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea des del Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2013 al Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014
- Vocal Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad (154/3). des del Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2012 al Wed May 28 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales (121/96). des del Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2014 al Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2014
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa des del Mon Oct 29 00:00:00 CET 2012 al Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014
- Pregunta oral en Pleno.(180/000251) Presentat el 06/09/2012 , qualificat el 11/09/2012
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000774) Presentat el 12/03/2013 , qualificat el 19/03/2013
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000775) Presentat el 12/03/2013 , qualificat el 19/03/2013
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre el mantenimiento de la dispensación de la píldora del día siguiente sin receta. (161/000281)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesData: 07/03/2012, 18:25:16 - 18:30:14
-
Proposición no de Ley relativa al impulso a la competitividad industrial desde la eficiencia y ahorro energético. (161/000258)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 28/03/2012, 18:26:08 - 18:30:47
-
Proposición no de Ley sobre la creación del 'Centro Virtual de la Cultura de España'. (161/000368)
Comisión de CulturaData: 16/05/2012, 17:54:29 - 18:00:29