Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Fri Sep 25 00:00:00 CET 1964 en Lleida
Diputat de la IX Legislatura
Casado. Tres hijas. Licenciado en Derecho. Funcionario de la Administración Local. Director General de Turespaña- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2007-2008). Miembro de la Ejecutiva de la Federación del PSC de les Comarques de Lleida - Coordinador del Área de Políticas Económicas.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores des del Tue May 06 00:00:00 CEST 2008 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Adscrito Comisión de Economía y Hacienda des del Thu May 22 00:00:00 CEST 2008 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Adscrito Comisión de Fomento des del Thu May 22 00:00:00 CEST 2008 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Portavoz Comisión de Industria, Turismo y Comercio des del Mon May 05 00:00:00 CEST 2008 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca des del Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2008 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión de Ciencia e Innovación des del Thu May 22 00:00:00 CEST 2008 al Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2008
- Vocal Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico des del Mon May 05 00:00:00 CEST 2008 al Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2008
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista (121/34). des del Wed Nov 18 00:00:00 CET 2009 al Wed Nov 18 00:00:00 CET 2009
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (122/147). des del Tue Feb 23 00:00:00 CET 2010 al Tue Mar 16 00:00:00 CET 2010
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la empresa española (121/50). des del Wed Mar 17 00:00:00 CET 2010 al Wed Mar 17 00:00:00 CET 2010
- Pregunta oral en Pleno.(180/000019) Presentat el 08/05/2008 , qualificat el 13/05/2008
- Pregunta oral en Pleno.(180/000437) Presentat el 12/03/2009 , qualificat el 17/03/2009
- Pregunta oral en Pleno.(180/000510) Presentat el 16/04/2009 , qualificat el 21/04/2009
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las medidas políticas que adoptará como responsable de su Ministerio. (213/000011)
Comisión de Industria, Turismo y ComercioData: 04/06/2008
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000028)
Comisión de Industria, Turismo y ComercioData: 04/06/2008
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre los objetivos y programa de trabajo del Ministerio durante la presente Legislatura. (213/000053)
Comisión de Industria, Turismo y ComercioData: 04/06/2008