Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Mon Aug 09 00:00:00 CET 1965
Diputat de la XI, XII, y XV Legislatures
Divorciado. Dos hijas.Doctor en Derecho. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón.
Afiliado al PSOE desde 1984. Secretario de Reformas Democráticas y Transparencia del PSV-PSOE.
Diputado en las Cortes Valencianas (1987-1995). Director General del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia (2004-2007). Director de la Agencia Española de Protección de Datos (2007-2011).
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional des del Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Primero Comisión de Justicia des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales des del Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular des del Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 al Fri May 26 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular des del Fri May 26 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Primero Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas des del Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016 al Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico des del Wed Nov 15 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Subcomisión para la reforma electoral (154/10). des del Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos políticos, la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y la protección de los denunciantes de los casos de corrupción (154/8) des del Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2017 al Wed Mar 14 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (122/21). des del Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes (122/22). des del Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (corresponde a los números de expediente 127/000003/0000 de la IX Legislatura, 127/000001/0000 de la X Legislatura y 127/000001/0000 de la XI Legislatura) (127/1). des del Tue Dec 11 00:00:00 CET 2018 al Tue Dec 11 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (121/13). des del Wed Apr 25 00:00:00 CEST 2018 al Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000059) Presentat el 07/12/2016 , qualificat el 13/12/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000135) Presentat el 16/02/2017 , qualificat el 21/02/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000206) Presentat el 23/03/2017 , qualificat el 28/03/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la creación de un pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e independencia de la Justicia. (161/000204)
Comisión de JusticiaData: 04/10/2016, 11:08:09 - 11:17:16
-
Proposición no de Ley sobre la Estrategia Nacional de la Justicia. (161/000470)
Comisión de JusticiaData: 04/10/2016, 11:08:09 - 11:17:16
-
Proposición no de Ley sobre la protección y garantía de los derechos lingüísticos en el ámbito de la Justicia. (161/000312)
Comisión de JusticiaData: 18/10/2016, 12:16:18 - 12:22:44