Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Thu Aug 07 00:00:00 CET 1958
Deputado da X, XI, XII, XIII, y XIV Lexislaturas
Casado. Tres hijas.Maestro.
Alcalde de Sueca (2007-2011).
Diputado de Compromis-Q (2001-2015).
- Vocal Diputación Permanente desde oWed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde oMon Feb 01 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Fomento desde oWed Feb 10 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde oWed Feb 17 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000081) Presentado o 10/02/2016 , cualificado o 16/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000439) Presentado o 04/03/2016 , cualificado o 08/03/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000470) Presentado o 08/03/2016 , cualificado o 15/03/2016
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoData: 02/03/2016, 17:02:53 - 17:14:06
Data: 02/03/2016, 18:20:56 - 18:25:18
Data: 04/03/2016, 19:40:28 - 19:44:06