Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oFri Aug 24 00:00:00 CEST 1979 en Écija (Sevilla)
Deputada da X, y XII Lexislaturas
Casada. Licenciada en Ciencias del Trabajo. Diplomada en Relaciones Laborales. Máster Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Concejala del Excmo. Ayuntamiento de Écija desde 2007. Vicesecretaria Provincial del Políticas de Igualdad desde 2009.- Secretaria Primera Comisión de Empleo y Seguridad Social desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Igualdad desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde oWed Feb 08 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Voluntariado (121/141). desde oTue Jun 02 00:00:00 CEST 2015 ao Tue Jun 02 00:00:00 CEST 2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008418) Presentado o 29/06/2012 , cualificado o 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008419) Presentado o 29/06/2012 , cualificado o 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008420) Presentado o 29/06/2012 , cualificado o 03/07/2012
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre actuaciones por la igualdad salarial entre mujeres y hombres. (161/000315)
Comisión de IgualdadData: 28/03/2012, 17:34:50 - 17:39:25
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre medidas para el apoyo y asistencia a los hijos e hijas de las víctimas mortales de la violencia de género, en particular cuando son menores. (162/000463)
PlenoData: 27/11/2012, 20:15:31 - 20:20:53
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la promoción de hábitos saludables en la población gitana. (161/001304)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesData: 08/05/2013, 19:48:33 - 19:53:55