Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Wed Dec 09 00:00:00 CET 1959
Diputat de la IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Casado.Maestro
Consultor Cooperación Internacional.
Secretario General del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia.
Jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno CV (1983-1987)
Jefe de Gabinete del Conseller de Trabajo GV (1988-1991)
Director Cooperación Internacional GV (1989-1992)
Asesor del Ayuntamiento VLC (1992-1999)
Concejal del Ayuntamiento de Valencia (1999-2009)
Diputado Provincial (2003-2007)
Ministro de Fomento desde el 7 de junio de 2018.
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Thu Jan 20 00:00:00 CET 2022 al Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores des del Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Interior des del Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021 al Thu Sep 30 00:00:00 CEST 2021
- Presidente Comisión de Interior des del Thu Sep 30 00:00:00 CEST 2021 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico des del Mon Mar 02 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/015326) Presentat el 09/06/2020 , qualificat el 16/06/2020
- Declaración de actividades.(004/000265) Presentat el 27/11/2019 , qualificat el 13/12/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000250) Presentat el 27/11/2019 , qualificat el 13/12/2019
-
Solicitud de comparecencia del Teniente General don Arturo Espejo Valero, Jefe del Mando de Apoyo (Madrid) de la Guardia Civil, ante la Comisión de Interior, para informar sobre las competencias, mecanismos internos y cumplimiento normativo del Mando de Apoyo de la Guardia Civil en relación con el caso cuarteles. (212/003055)
Comisión de InteriorData: 30/03/2023, 15:45:58 - 15:46:46
Data: 30/03/2023, 15:53:39 - 15:54:40
Data: 30/03/2023, 16:07:32 - 16:08:43