Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Mon May 19 00:00:00 CEST 1980 en Castell-Platja d'Aro (Girona)
Diputat de la XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Casado. Dos hijos.Doctor en Arqueología. Máster universitario en Formación del Profesorado de Secundaria. Licenciado en Historia. Licenciado en Historia del Arte.
Secretario de Organización PSC Comarques Gironines.
- Vicepresidente Primero Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica des del Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Transición Ecológica des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo des del Mon Jan 23 00:00:00 CET 2017 al Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2018
- Vicepresidente Primero Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente des del Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión para el Estudio del Cambio Climático des del Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible des del Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas des del Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático (154/12). des del Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2018 al Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (121/18). des del Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2018 al Wed Oct 10 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 Hm3 desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (125/18). des del Wed Oct 10 00:00:00 CEST 2018 al Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2018
- Miembro Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo des del Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo des del Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 al Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000445) Presentat el 10/11/2017 , qualificat el 14/11/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000477) Presentat el 23/11/2017 , qualificat el 28/11/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000410) Presentat el 02/06/2017 , qualificat el 02/06/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la Línea de Muy Alta Tensión Vic-Bescanó y la adopción, en su caso, de una alternativa sostenible. (161/000338)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 05/10/2016, 09:55:36 - 10:00:32
-
Proposición no de Ley sobre la prohibición de prácticas de competencia desleal de las grandes distribuidoras e industrias transformadoras hacia las explotaciones agrícolas y ganaderas. (161/000075)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 19/10/2016, 09:45:19 - 09:48:45
-
Proposición no de Ley relativa a modificar los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Ebro correspondiente al segundo ciclo de Planificación Hidrológica 2015-2021. (161/000458)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 14/12/2016, 18:03:24 - 18:08:12