Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Thu Jun 21 00:00:00 CET 1962
Deputado da VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Lexislaturas
Casado. Dos hijos. Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad de Deusto. Secretario de Presidencia y Portavoz de la Diputación Foral de Bizkaia (1991-1995). Presidente de las Juntas Generales de Bizkaia (1995-2003)- Vocal Diputación Permanente desde oTue Dec 18 00:00:00 CET 2012 ao Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oWed Jan 11 00:00:00 CET 2012 ao Thu Aug 23 00:00:00 CEST 2012
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oWed Aug 29 00:00:00 CEST 2012 ao Tue Dec 18 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde oTue Dec 18 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde oMon Dec 19 00:00:00 CET 2011 ao Tue Dec 18 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión Constitucional desde oFri Dec 21 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión Constitucional desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión de Asuntos Exteriores desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores desde oFri Dec 21 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Justicia desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Portavoz Comisión de Interior desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión de Interior desde oFri Dec 21 00:00:00 CET 2012 ao Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Adscrito Comisión de Defensa desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Adscrito Comisión de Educación y Deporte desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Adscrito Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Adscrito Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oFri Dec 21 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Comisión de Cultura desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Comisión de Igualdad desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión de Reglamento desde oFri Dec 21 00:00:00 CET 2012 ao Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Portavoz Comisión de Reglamento desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Comisión de Reglamento desde oTue Apr 16 00:00:00 CEST 2013 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión del Estatuto de los Diputados desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Thu Dec 27 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión del Estatuto de los Diputados desde oThu Dec 27 00:00:00 CET 2012 ao Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Adscrito Comisión de Peticiones desde oFri Dec 21 00:00:00 CET 2012 ao Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Vocal Comisión de Peticiones desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados desde oThu Mar 14 00:00:00 CET 2013 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde oWed Feb 08 00:00:00 CET 2012 ao Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Vocal Subcomisión para el estudio de la Racionalización de Horarios, la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la Corresponsabilidad (154/4). desde oTue Sep 25 00:00:00 CEST 2012 ao Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (121/1). desde oWed Apr 11 00:00:00 CEST 2012 ao Tue Jun 12 00:00:00 CEST 2012
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (127/2). desde oThu Oct 17 00:00:00 CEST 2013 ao Thu Oct 17 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (121/82). desde oThu Dec 11 00:00:00 CET 2014 ao Mon Jan 12 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (121/83). desde oThu Dec 11 00:00:00 CET 2014 ao Thu Jan 08 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (122/140). desde oMon Jul 06 00:00:00 CEST 2015 ao Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatutos de Autonomía o de su modificación (122/141). desde oMon Jul 06 00:00:00 CEST 2015 ao Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, así como Declaración y Reserva que España formulará al mismo (110/100). desde oTue Oct 22 00:00:00 CEST 2013 ao Tue Oct 22 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (121/51). desde oWed Oct 30 00:00:00 CET 2013 ao Wed Nov 13 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (121/72). desde oThu Apr 10 00:00:00 CEST 2014 ao Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España (121/162). desde oThu Sep 17 00:00:00 CEST 2015 ao Thu Sep 17 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria (121/112). desde oWed Apr 22 00:00:00 CEST 2015 ao Wed Apr 22 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (121/58). desde oMon Oct 28 00:00:00 CET 2013 ao Mon Oct 28 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia encargada de estudiar la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados (154/8). desde oWed Apr 24 00:00:00 CEST 2013 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas (procedente del Real Decreto-Ley 25/2012, de 7 de septiembre) (121/24). desde oWed Nov 14 00:00:00 CET 2012 ao Thu Nov 22 00:00:00 CET 2012
- Vocal Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) desde oWed Feb 08 00:00:00 CET 2012 ao Tue May 29 00:00:00 CEST 2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000055) Presentado o 01/03/2012 , cualificado o 06/03/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000143) Presentado o 24/05/2012 , cualificado o 29/05/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000254) Presentado o 13/09/2012 , cualificado o 18/09/2012
-
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso. Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1. (410/000002)
PlenoData: 11/01/2012, 10:23:45 - 10:23:52
Data: 11/01/2012, 13:11:00 - 13:11:59
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000010)
Comisión ConstitucionalData: 24/01/2012, 19:06:13 - 19:22:22