Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Wed Oct 09 00:00:00 CET 1985
Diputat de la X, XI, XII, XIII, y XIV Legislatures
Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid.Militante de Izquierda Unida. Activista y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España.
- Vocal Diputación Permanente des del Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces des del Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Hacienda des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Presupuestos des del Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública des del Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Política Territorial y Función Pública des del Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Economía y Empresa des del Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Economía, Industria y Competitividad des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Economía y Competitividad des del Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Hacienda y Función Pública des del Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera des del Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 al Fri May 26 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera des del Fri May 26 00:00:00 CEST 2017 al Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018
- Vocal Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular des del Fri Apr 06 00:00:00 CEST 2018 al Tue Apr 10 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000007) Presentat el 17/11/2016 , qualificat el 22/11/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000104) Presentat el 26/01/2017 , qualificat el 31/01/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000109) Presentat el 09/02/2017 , qualificat el 14/02/2017
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Mariano Rajoy Brey, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoData: 31/08/2016, 11:11:19 - 11:16:38
-
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (122/000036)
PlenoData: 18/10/2016, 16:20:34 - 16:28:16
Data: 18/10/2016, 16:44:16 - 16:50:05