Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Mon Nov 11 00:00:00 CET 1957 en Cubillos (Zamora)
Diputada de la VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Casada.Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. MBA en Business Administration.
Funcionaria de carrera. Cuerpo Salud Pública y Administración Sanitaria.
Directora del SERGAS en Pontevedra.
Gerente de Atención Primaria en Pontevedra.
Médico asistencial en Salamanca, Pontevedra y Ferrol.
Subsecretaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Subsecretaria del Ministerio de la Presidencia.
Subsecretaria del Ministerio del Interior.
Ministra de Sanidad y Consumo.
Secretaria Ejecutiva de Política social del PP (2004-2008). Coordinadora de Participación social del PP (2008-2011).
Patrono FAES. Ministra de Fomento
- Vocal Diputación Permanente des del Wed Jan 11 00:00:00 CET 2012 al Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Declaración de actividades.(004/000022) Presentat el 28/11/2011 , qualificat el 21/12/2011
- Declaración de bienes y rentas.(005/000270) Presentat el 14/12/2011 , qualificat el 21/12/2011
-
Pregunta oral en Pleno. Valoración de la situación del transporte aéreo en España. (180/000012)
PlenoData: 08/02/2012, 14:25:31 - 14:25:51
Data: 08/02/2012, 14:28:27 - 14:30:33
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia de la Ministra de Fomento, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000017)
Comisión de FomentoData: 09/02/2012, 13:48:26 - 15:34:05