Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Wed Dec 14 00:00:00 CET 1983
Diputat de la XI, XII, XIV, y XV Legislatures
Licenciado en Ciencias Políticas.Doctor en Ciencias Políticas.
- Vocal Diputación Permanente des del Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 al Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces des del Wed Jul 01 00:00:00 CEST 2020 al Sat Oct 31 00:00:00 CET 2020
- Portavoz Titular Junta de Portavoces des del Sun Nov 01 00:00:00 CET 2020 al Mon Nov 30 00:00:00 CET 2020
- Portavoz Titular Junta de Portavoces des del Sat May 01 00:00:00 CEST 2021 al Mon May 31 00:00:00 CEST 2021
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces des del Fri Jan 17 00:00:00 CET 2020 al Thu Apr 30 00:00:00 CEST 2020
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces des del Tue May 05 00:00:00 CEST 2020 al Sun May 31 00:00:00 CEST 2020
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces des del Tue Dec 01 00:00:00 CET 2020 al Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2021
- Portavoz Titular Junta de Portavoces des del Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces des del Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 al Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces des del Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 al Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces des del Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 al Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022
- Portavoz Titular Junta de Portavoces des del Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 al Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022
- Portavoz Titular Junta de Portavoces des del Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 31 00:00:00 CEST 2022
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces des del Wed Dec 01 00:00:00 CET 2021 al Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces des del Tue Jun 01 00:00:00 CEST 2021 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 2021
- Portavoz Titular Junta de Portavoces des del Mon Nov 01 00:00:00 CET 2021 al Tue Nov 30 00:00:00 CET 2021
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces des del Wed Sep 01 00:00:00 CEST 2021 al Sun Oct 31 00:00:00 CEST 2021
- Portavoz Titular Junta de Portavoces des del Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2020 al Tue Jun 30 00:00:00 CEST 2020
- Portavoz Titular Junta de Portavoces des del Fri May 01 00:00:00 CEST 2020 al Tue May 05 00:00:00 CEST 2020
- Portavoz Comisión Constitucional des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos des del Mon Nov 30 00:00:00 CET 2020 al Mon Nov 30 00:00:00 CET 2020
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos des del Fri May 01 00:00:00 CEST 2020 al Tue May 05 00:00:00 CEST 2020
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos des del Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2020 al Tue Jun 30 00:00:00 CEST 2020
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos des del Mon Nov 01 00:00:00 CET 2021 al Tue Nov 30 00:00:00 CET 2021
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos des del Sat May 01 00:00:00 CEST 2021 al Mon May 31 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos des del Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 al Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos des del Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 31 00:00:00 CEST 2022
- Portavoz Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales des del Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Presidente Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales des del Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular des del Tue Dec 22 00:00:00 CET 2020 al Fri Feb 19 00:00:00 CET 2021
- Portavoz Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular des del Fri Feb 19 00:00:00 CET 2021 al Thu Feb 03 00:00:00 CET 2022
- Portavoz Comisión para la Reconstrucción Social y Económica des del Thu May 07 00:00:00 CEST 2020 al Wed Jul 29 00:00:00 CEST 2020
- Vocal Subcomisión relativa al análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción (154/3) des del Wed Dec 15 00:00:00 CET 2021 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2022
- Vocal Coordinador Subcomisión relativa al análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción (154/3) des del Tue Jan 18 00:00:00 CET 2022 al Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Grupo de Trabajo Sanidad y Salud Pública (159/1) des del Thu May 21 00:00:00 CEST 2020 al Wed Jul 01 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (corresponde a los números de expediente 127/000003/0000 de la XII Legislatura y 127/000001/0000 de la XIII Legislatura) (127/1) des del Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2020 al Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno (corresponde a los números de expediente 127/000004/0000 de la XII Legislatura y 127/000002/0000 de la XIII Legislatura) (127/2) des del Thu Dec 03 00:00:00 CET 2020 al Thu Dec 03 00:00:00 CET 2020
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los Diputados y las Diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears (corresponde a los números de expediente 127/000005/0000 de la XII Legislatura y 127/000003/0000 de la XIII Legislatura) (127/3) des del Wed Sep 22 00:00:00 CEST 2021 al Wed Sep 22 00:00:00 CEST 2021
- Proposición de ley de Diputados.(123/000004) Presentat el 30/09/2021 , qualificat el 05/10/2021
- Proposición de ley de Diputados.(123/000002) Presentat el 11/12/2019 , qualificat el 13/12/2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/001275) Presentat el 11/05/2023 , qualificat el 16/05/2023
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Qué medidas estructurales va a tomar el Gobierno para adaptarnos a la sequía provocada por la crisis climática? (180/001275)
PlenoData: 17/05/2023, 09:41:47 - 09:41:56
Data: 17/05/2023, 09:43:02 - 09:45:32
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda. (121/000089)
PlenoData: 27/04/2023, 10:44:05 - 10:46:19