Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Thu Feb 14 00:00:00 CET 1946 en Alcazarquivir (Marruecos)
Diputat de la I, II, y III Legislatures
Casado. 2 hijos. Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas. Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Complutense. Inició su actividad política en la Universidad participando en la creación del SDEUM. Ingresó en el partido socialista del Interior en 1969. Fue Secretario de Relaciones con otros partidos y más adelante, en el III Congreso del PSP, Secretario de Información y Propaganda de dicha organización política. Miembro de la Comisión de Unidad PSOE-PSP. En la actualidad es vocal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Coordinador de la Comisión de Cultura del Grupo PArlamentario Socialista.- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) des del Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) des del Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Educación y Cultura (10/03/1982 a 27/08/1982) des del Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Reglamento des del Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) des del Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) des del Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) des del Fri Feb 08 00:00:00 CET 1980 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) des del Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000099) Presentat el 10/04/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000314) Presentat el 11/02/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000324) Presentat el 26/10/1981
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1979. (121/000188)
PlenoData: 15/06/1979
-
Modificación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1979. (121/000189)
PlenoData: 15/06/1979