Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Sun Jan 05 00:00:00 CET 1958 en Las Palmas de Gran Canaria
Diputat de la X, y XI Legislatures
Casado. Dos hijos.Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Técnico Comercial y Economista del Estado.
Alcalde de las Palmas de Gran Canaria (1995-2003). Presidente del Cabildo de Gran Canaria (2003-2007). Consejero de Economía y Hacienda y Vicepresidente del Gobierno de Canarias (2007-2010). Ministro de Industria, Energía y Turismo
- Vocal Diputación Permanente des del Wed Jan 11 00:00:00 CET 2012 al Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Declaración de actividades.(004/000167) Presentat el 01/12/2011 , qualificat el 21/12/2011
- Declaración de bienes y rentas.(005/000255) Presentat el 13/12/2011 , qualificat el 21/12/2011
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Energía y Turismo, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000021)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 31/01/2012, 12:02:51 - 12:49:30
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Energia y Turismo, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para que explique el programa de su Ministerio para la presente Legislatura. (213/000027)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 31/01/2012, 12:02:51 - 12:49:30
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Energía y Turismo, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para que explique las líneas generales de la política que va seguir su Ministerio a lo largo de la Legislatura. (213/000077)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 31/01/2012, 12:02:51 - 12:49:30