Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Tue Aug 10 00:00:00 CET 1954
Deputado da IX, X, XI, XII, XIII, y XIV Lexislaturas
Profesor de primaria. Licenciado en Geografía e Historia.- Adscrito Comisión de Economía y Competitividad desde oThu Mar 21 00:00:00 CET 2013 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Secretario Segundo Comisión de Fomento desde oTue Jan 17 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad desde oWed Jan 18 00:00:00 CET 2012 ao Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (121/113). desde oTue Oct 21 00:00:00 CEST 2014 ao Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2014
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000181) Presentado o 15/03/2012 , cualificado o 20/03/2012
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002111) Presentado o 24/10/2014 , cualificado o 28/10/2014
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/003041) Presentado o 17/02/2015 , cualificado o 24/02/2015
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la situación de la Seguridad Social y la garantía de las pensiones. (173/000048)
PlenoData: 30/10/2012, 20:17:39 - 20:23:22
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre medidas a adoptar para garantizar la seguridad en las rutas de los cruceros de vacaciones. (161/000685)
Comisión de FomentoData: 12/02/2013, 10:41:30 - 10:47:52
-
Proposición no de Ley sobre la protección de las personas tartamudas. (161/001023)
Comisión para las Políticas Integrales de la DiscapacidadData: 26/02/2013, 13:08:45 - 13:14:39