Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Fri Mar 30 00:00:00 CET 1979 en Oviedo (Asturias)
Diputada de la XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Casada.Diputada en la Junta General del Principado de Asturias (2007-2015).
Secretaria de Política Municipal del PSOE (julio 2014-octubre 2016).
- Vocal Diputación Permanente des del Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 al Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Titular Junta de Portavoces des del Sat Jan 04 00:00:00 CET 2020 al Wed Sep 08 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión de Reglamento des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Presidenta Comisión del Estatuto de los Diputados des del Thu Nov 25 00:00:00 CET 2021 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos des del Mon Dec 23 00:00:00 CET 2019 al Wed Sep 08 00:00:00 CEST 2021
- Portavoz Comisión para la Reconstrucción Social y Económica des del Thu May 07 00:00:00 CEST 2020 al Wed Jul 29 00:00:00 CEST 2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103808) Presentat el 13/03/2023 , qualificat el 22/03/2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103783) Presentat el 10/03/2023 , qualificat el 14/03/2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/100918) Presentat el 27/01/2023 , qualificat el 31/01/2023
-
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. (122/000224)
PlenoData: 07/06/2022, 16:21:49 - 16:32:35
Data: 07/06/2022, 16:45:52 - 16:49:31
Data: 07/06/2022, 16:55:18 - 16:55:40