Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Thu Dec 20 00:00:00 CET 1962
Deputado da XIV Legislatura
- Vocal Comisión de Defensa desde oWed Nov 18 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Interior desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial desde oThu Feb 13 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde oThu Feb 13 00:00:00 CET 2020 ao Thu Mar 05 00:00:00 CET 2020
- Portavoz adjunto Comisión Mixta de Seguridad Nacional desde oMon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Grupo de Trabajo Sanidad y Salud Pública (159/1) desde oThu May 21 00:00:00 CEST 2020 ao Wed Jul 01 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor (122/154) desde oThu May 19 00:00:00 CEST 2022 ao Thu May 19 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Ponencia para el estudio del fenómeno de la desinformación y de las fake news, con efectos disruptivos en la sociedad (154/5) desde oFri Dec 09 00:00:00 CET 2022 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves (121/6). desde oTue Jun 16 00:00:00 CEST 2020 ao Tue Jun 23 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos (121/94) desde oTue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 ao Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados (121/56) desde oMon Nov 22 00:00:00 CET 2021 ao Thu Dec 09 00:00:00 CET 2021
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca (120/9) desde oTue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 ao Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022
- Miembro Titular Delegación española en el Grupo de Control Parlamentario Conjunto de Europol desde oTue Feb 18 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002186) Presentado o 25/04/2023 , cualificado o 27/04/2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002181) Presentado o 27/03/2023 , cualificado o 11/04/2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002161) Presentado o 16/03/2023 , cualificado o 22/03/2023
-
Interpelación urgente. Interpelación urgente a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre las medidas que va a llevar a cabo el Gobierno en el desarrollo de las infraestructuras hídricas nacionales para garantizar el abastecimiento de agua en todos los rincones de España y limitar los efectos de la sequía. (172/000298)
PlenoData: 10/05/2023, 11:00:28 - 11:12:44
Data: 10/05/2023, 11:26:45 - 11:31:44
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en los regadíos. (161/004681)
Comisión de Agricultura, Pesca y AlimentaciónData: 22/03/2023, 17:32:43 - 17:36:30