Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Tue Oct 24 00:00:00 CET 1972
Deputado da XI, XII, XIII, y XIV Lexislaturas
Casado. Dos hijosDiplomado en Magisterio, Educación Infantil y Primaria. Técnico de Programas Educativos en Cruz Roja Española.
Concejal en el Ayuntamiento de Soria. Secretario de Organización del PSOE Soria.
Condición plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Causou baixa o Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Histórico de cargos
- Vocal Comisión de Defensa desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Educación y Formación Profesional desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Secretario Primero Comisión de Política Territorial y Función Pública desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Cultura y Deporte desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde oThu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Iniciativas parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000060) Presentado o 08/05/2019 , cualificado o 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000051) Presentado o 08/05/2019 , cualificado o 05/06/2019