Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Tue Nov 17 00:00:00 CET 1970 en Teulada (Alicante)
Diputat de la XI Legislatura
Doctor en Derecho. Licenciado en Derecho. Licenciado en Ciencias Políticas.Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universitat de Valencia.
- Portavoz Comisión Constitucional des del Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas des del Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Reglamento des del Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Secretario Comisión del Estatuto de los Diputados des del Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) des del Wed Mar 16 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000349) Presentat el 12/01/2016 , qualificat el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000305) Presentat el 12/01/2016 , qualificat el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a continuar con las bajadas de impuestos a autónomos y familias tan pronto se alcance un nivel de ingresos públicos del 38-39% del PIB. (161/000225)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasData: 16/03/2016, 12:15:50 - 12:20:29
Data: 16/03/2016, 12:25:48 - 12:25:54
-
Proposición no de Ley sobre medidas para la lucha contra el fraude fiscal en España. (161/000241)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasData: 16/03/2016, 13:34:23 - 13:38:38