Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Mon Jul 05 00:00:00 CET 1971 en Ávila
Deputado da X, XI, y XII Lexislaturas
Casado. Dos hijos.Diplomático de carrera. Doctor en Ciencia Política (UCM). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE). Licenciado Ciencias Políticas y Sociología (UNED). Diplomado en Altos Estudios de la Defensa (CESEDEN).
Secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales y Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oWed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores desde oTue Feb 09 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oWed Feb 17 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde oWed Feb 24 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vicepresidente Segundo Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde oWed Mar 16 00:00:00 CET 2016 ao Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000309) Presentado o 08/01/2016 , cualificado o 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000254) Presentado o 08/01/2016 , cualificado o 02/02/2016
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en funciones, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar con carácter previo sobre el contenido de los asuntos que se tratarán en el Consejo Europeo de los días 18 y 19/02/2016. (213/000017)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 09/02/2016, 16:32:35 - 16:33:38
Data: 17/02/2016, 13:32:07 - 13:43:35
Data: 17/02/2016, 14:50:34 - 14:51:22