Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Tue Sep 12 00:00:00 CET 1961 en Molins de Rei
Deputado da X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Lexislaturas
- Vocal Diputación Permanente desde oMon Jun 25 00:00:00 CEST 2018 ao Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces desde oTue Jun 19 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Primero Comisión de Asuntos Exteriores desde oWed Nov 23 00:00:00 CET 2016 ao Tue Sep 04 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde oTue Nov 22 00:00:00 CET 2016 ao Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde oTue Sep 04 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Interior desde oMon Jan 23 00:00:00 CET 2017 ao Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Economía y Empresa desde oThu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 ao Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oWed Sep 19 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Economía, Industria y Competitividad desde oWed Feb 01 00:00:00 CET 2017 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Empleo y Seguridad Social desde oMon Jan 23 00:00:00 CET 2017 ao Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Reglamento desde oWed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde oWed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 ao Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Suplente Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera desde oThu May 11 00:00:00 CEST 2017 ao Fri Feb 09 00:00:00 CET 2018
- Vocal Suplente Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera desde oWed Feb 28 00:00:00 CET 2018 ao Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018
- Adscrito Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde oWed Sep 19 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión Mixta para la Unión Europea desde oWed Nov 15 00:00:00 CET 2017 ao Thu Jul 12 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde oThu Jul 12 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde oWed Nov 16 00:00:00 CET 2016 ao Wed Nov 15 00:00:00 CET 2017
- Adscrito Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde oWed Sep 19 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde oWed Nov 16 00:00:00 CET 2016 ao Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico desde oWed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI desde oWed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). desde oTue Feb 05 00:00:00 CET 2019 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles (124/5). desde oTue Nov 20 00:00:00 CET 2018 ao Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Primero Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde oTue Feb 19 00:00:00 CET 2019 ao Mon May 20 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde oTue Jul 17 00:00:00 CEST 2018 ao Mon May 20 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000371) Presentado o 05/10/2017 , cualificado o 10/10/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000178) Presentado o 08/03/2017 , cualificado o 14/03/2017
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000023) Presentado o 01/03/2017 , cualificado o 07/03/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a incrementar las plazas de funcionarios examinadores del carnet de conducir en Cataluña. (161/000817)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad SostenibleData: 29/11/2016, 12:23:46 - 12:25:25
-
Proposición no de Ley sobre medidas para mejorar los servicios ferroviarios de Cercanías y Media Distancia en Cataluña. (161/000735)
Comisión de FomentoData: 30/11/2016, 19:09:23 - 19:12:28
-
Proposición no de Ley sobre la mejora integral de la N-260 a fin y efecto de reducir su siniestralidad. (161/000880)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad SostenibleData: 21/02/2017, 10:57:26 - 10:59:02