Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Mon Dec 01 00:00:00 CET 1980
Diputat de la XI, XII, y XIII Legislatures
Casado, un hijo.Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III. Licenciado en Economía por la Universidad Carlos III. Máster en Mediación.
Abogado.
Programa Ejecutivo en Gobernanza del Sector Público por ESADE
Condició plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Ha causat baixa el Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Històric de càrrecs
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Wed Sep 18 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Hacienda des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Economía y Empresa des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades des del Thu Aug 01 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Thu Aug 01 00:00:00 CEST 2019
- Secretario Comisión de Peticiones des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales des del Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Delegación española en la Conferencia sobre Estabilidad, Coordinación Económica y Gobernanza en la Unión Europea (CECEG) des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020
Iniciatives Parlamentàries
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000205) Presentat el 10/06/2019 , qualificat el 20/06/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000231) Presentat el 11/06/2019 , qualificat el 20/06/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000232) Presentat el 11/06/2019 , qualificat el 20/06/2019