Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oSun Sep 14 00:00:00 CEST 1980 en Zaragoza
Deputada da XIII, y XIV Lexislaturas
Estudios Trabajo SocialDedicada a cooperación internacional al desarrollo
Miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE-Zaragoza, Sec. Acción Electoral.
Condición plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Causou baixa o Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Histórico de cargos
- Secretaria Primera Comisión de Asuntos Exteriores desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde oThu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Iniciativas parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000242) Presentado o 14/05/2019 , cualificado o 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000220) Presentado o 14/05/2019 , cualificado o 05/06/2019