Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oWed Jul 19 00:00:00 CEST 1978
Deputada da XIII, XIV, y XV Lexislaturas
Técnico Informático.Senadora en la XI y XII Legislaturas.
Concejal del Ayuntamiento de Alcolea de Cinca, Huesca, hasta mayo de 2019.
Diputada de las Cortes de Aragón (Junio 2015- Diciembre 2015).
Secretaria de Política Autonómica del PSOE de Aragón
Condición plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Causou baixa o Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Histórico de cargos
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oTue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Comisión de Defensa desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Fomento desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Reglamento desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidenta Comisión del Estatuto de los Diputados desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión Mixta de Seguridad Nacional desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde oTue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 ao Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde oTue May 21 00:00:00 CEST 2019 ao Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde oTue May 21 00:00:00 CEST 2019 ao Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2019
Iniciativas parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000187) Presentado o 13/05/2019 , cualificado o 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000166) Presentado o 13/05/2019 , cualificado o 05/06/2019