Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascuda el Wed Jul 19 00:00:00 CEST 1978
Diputada de la XIII, XIV, y XV Legislatures
Técnico Informático.Senadora en la XI y XII Legislaturas.
Concejal del Ayuntamiento de Alcolea de Cinca, Huesca, hasta mayo de 2019.
Diputada de las Cortes de Aragón (Junio 2015- Diciembre 2015).
Secretaria de Política Autonómica del PSOE de Aragón
Condició plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Ha causat baixa el Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Històric de càrrecs
- Vocal Suplente Diputación Permanente des del Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Comisión de Defensa des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Fomento des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Reglamento des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidenta Comisión del Estatuto de los Diputados des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión Mixta de Seguridad Nacional des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN des del Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN des del Tue May 21 00:00:00 CEST 2019 al Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) des del Tue May 21 00:00:00 CEST 2019 al Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2019
Iniciatives Parlamentàries
- Declaración de actividades.(004/000187) Presentat el 13/05/2019 , qualificat el 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000166) Presentat el 13/05/2019 , qualificat el 05/06/2019