Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oWed Oct 15 00:00:00 CET 1958
Deputada da VII, VIII, IX, X, XI, y XII Lexislaturas
Casada. Una hija- Vocal Diputación Permanente desde oWed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde oTue Jan 26 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Defensa desde oWed Feb 24 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oWed Feb 17 00:00:00 CET 2016 ao Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Reglamento desde oWed Feb 03 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vicepresidenta Primera Comisión Mixta de Seguridad Nacional desde oWed Feb 24 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde oWed Mar 16 00:00:00 CET 2016 ao Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000848) Presentado o 18/03/2016 , cualificado o 29/03/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001636) Presentado o 08/04/2016 , cualificado o 12/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001907) Presentado o 14/04/2016 , cualificado o 19/04/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre actuaciones para evitar el cierre de la Mina de Aguablanca. (161/000132)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 29/03/2016, 11:03:39 - 11:11:59
Data: 29/03/2016, 11:26:08 - 11:26:28