Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Mon Dec 02 00:00:00 CET 1974
Deputado da XI, y XII Lexislaturas
Doctor y Profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona.Miembro de En Comú Podem
- Vocal Diputación Permanente desde oWed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces desde oTue Jan 26 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional desde oMon Apr 18 00:00:00 CEST 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Constitucional desde oWed Feb 03 00:00:00 CET 2016 ao Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde oWed Mar 16 00:00:00 CET 2016 ao Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001276) Presentado o 30/03/2016 , cualificado o 05/04/2016
- Declaración de actividades.(004/000138) Presentado o 04/01/2016 , cualificado o 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000320) Presentado o 14/01/2016 , cualificado o 02/02/2016
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoData: 02/03/2016, 10:41:40 - 10:52:17
Data: 02/03/2016, 12:54:46 - 12:56:02
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley relativa a la defensa de la democracia, la igualdad y la unión de todos los españoles. (162/000011)
PlenoData: 15/03/2016, 17:23:15 - 17:28:27