Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Thu May 26 00:00:00 CET 1966
Deputado da VI, VII, VIII, IX, X, XI, y XII Lexislaturas
Casado. Una hija.Diplomado en Derecho Tributario, Marketing y Asesoría de Empresas.
Asesor Fiscal.
Vocal de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.
Diputado Autonómico de las Cortes de Aragón en la IV Legislatura.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oWed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Defensa desde oWed Feb 10 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde oWed Feb 24 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunto Comisión Mixta de Seguridad Nacional desde oWed Feb 24 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde oWed Jan 13 00:00:00 CET 2016 ao Wed Mar 16 00:00:00 CET 2016
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde oWed Mar 16 00:00:00 CET 2016 ao Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000130) Presentado o 04/01/2016 , cualificado o 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000097) Presentado o 04/01/2016 , cualificado o 02/02/2016