Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sun Oct 04 00:00:00 CET 1959
Deputado da III, XI, XII, XIII, XIV, y XV Lexislaturas
Casado.Lehendakari de mayo de 2009 a diciembre de 2012.
Parlamentario vasco de 1991 a 2014.
Presidente del Congreso de los Diputados en la XI Legislatura.
Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco.
Militante del PSOE desde 1977.
- Vocal Diputación Permanente desde oTue Jan 28 00:00:00 CET 2020 ao Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde oMon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Presidente Comisión Constitucional desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Comisión Constitucional desde oTue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 ao Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Comisión de Política Territorial desde oMon Sep 20 00:00:00 CEST 2021 ao Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión de Reglamento desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados desde oThu Dec 01 00:00:00 CET 2022 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos desde oMon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Presidente Comisión para la Reconstrucción Social y Económica desde oThu May 07 00:00:00 CEST 2020 ao Wed Jul 29 00:00:00 CEST 2020
- Coordinador: Presidente Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (154/8) desde oWed Oct 13 00:00:00 CEST 2021 ao Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/093468) Presentado o 06/09/2022 , cualificado o 08/09/2022
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/093361) Presentado o 05/09/2022 , cualificado o 08/09/2022
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/091336) Presentado o 15/07/2022 , cualificado o 08/09/2022
-
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno. Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para dar cuenta de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de 9 de febrero de 2023 y para informar sobre el Consejo Europeo de 23 y 24 de marzo de 2023. (210/000139)
PlenoData: 19/04/2023, 12:48:35 - 13:06:04
-
Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para que informe sobre la situación en Ucrania, cuando se va a cumplir un año de la invasión de este país por parte de Rusia y, de manera especial, sobre el envío de carros de combate y otro material militar. (210/000126)
PlenoData: 19/04/2023, 12:48:35 - 13:06:04
-
Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para que rinda cuentas e informe de los temas abordados en la Reunión de Alto Nivel con Marruecos. (210/000125)
PlenoData: 19/04/2023, 12:48:35 - 13:06:04