Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Thu Jul 27 00:00:00 CET 1967
Deputado da XIV Legislatura
Licenciado en Derecho en la UCLM, con amplia formación postuniversitaria en Derecho laboral, RRHH y Administración Local.Ha ejercicio como abogado laboralista durante más de 15 años, siendo funcionario de la Administración Local como responsable de RRHH actualmente en excedencia, y funcionario del Estado como Director de Alta Inspección Educativa
- Portavoz adjunto Comisión de Defensa desde oFri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Educación y Formación Profesional desde oFri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde oFri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico desde oFri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial desde oFri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde oFri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103824) Presentado o 13/03/2023 , cualificado o 22/03/2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103788) Presentado o 10/03/2023 , cualificado o 14/03/2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/100924) Presentado o 27/01/2023 , cualificado o 31/01/2023
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a apoyar al olivar tradicional con mayores dificultades. (161/004311)
Comisión de Agricultura, Pesca y AlimentaciónData: 09/05/2023, 10:35:22 - 10:40:25
-
Proposición no de Ley sobre la inclusión de la seguridad vial en la cooperación internacional. (161/004743)
Comisión sobre Seguridad VialData: 30/03/2023, 14:06:07 - 14:10:53
Data: 30/03/2023, 14:21:42 - 14:21:46