Ruta de navegació
Menú de navegació
Diputats
Fitxa personal
Nascut el Thu May 09 00:00:00 CEST 1974
Diputat de la VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Licenciado en Derecho. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.Abogado.
Programa de Dirección General (PDG) del IESE:
- Vocal Diputación Permanente des del Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 al Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces des del Sat Jan 04 00:00:00 CET 2020 al Wed Jan 15 00:00:00 CET 2020
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces des del Wed Jan 15 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vicepresidente Segundo Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Reglamento des del Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vicepresidente Segundo Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair des del Tue Dec 22 00:00:00 CET 2020 al Thu Apr 22 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair des del Tue Dec 22 00:00:00 CET 2020 al Tue Dec 22 00:00:00 CET 2020
- Vocal Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) des del Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022
- Vicepresidente Segundo Comisión para la Reconstrucción Social y Económica des del Thu May 07 00:00:00 CEST 2020 al Wed Jul 29 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Subcomisión sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno y su impacto en la industria de automoción en España (154/14) des del Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Coordinador: Presidente Grupo de Trabajo Unión Europea (159/4) des del Thu May 21 00:00:00 CEST 2020 al Wed Jul 01 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito (122/247) des del Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 al Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN des del Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019 al Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN des del Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/001221) Presentat el 23/03/2023 , qualificat el 28/03/2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/001173) Presentat el 16/02/2023 , qualificat el 21/02/2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/001107) Presentat el 09/12/2022 , qualificat el 13/12/2022
-
Real Decreto-Ley. Real Decreto-ley 3/2023, de 28 de marzo, de prórroga del mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo. (130/000095)
PlenoData: 20/04/2023, 11:54:14 - 12:01:55
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Cómo valora la Vicepresidenta Tercera el rechazo de la Unión Europea a su propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo? (180/001221)
PlenoData: 29/03/2023, 09:24:32 - 09:25:12
-
¿A qué factores achacaría el fracaso de sus políticas? (180/001173)
PlenoData: 22/02/2023, 09:25:24 - 09:27:33