Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Sat Aug 26 00:00:00 CEST 1978
Deputado da XIII, XIV, y XV Lexislaturas
Casado, una hija.Licenciado en Sociología.
Alcalde de Calpe 2011-2019.
Diputado Autonómico Corts Valencianes 2007-2015.
Presidente de la Diputación de Alicante 2015- .
Secretario de Transparencia del PP.
Secretario Ejecutivo de Marketing Electoral del PP
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oTue Jan 28 00:00:00 CET 2020 ao Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022
- Adscrito Comisión de Defensa desde oWed Feb 19 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Interior desde oThu Dec 16 00:00:00 CET 2021 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde oWed Mar 08 00:00:00 CET 2023 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Política Territorial desde oMon Sep 20 00:00:00 CEST 2021 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Política Territorial y Función Pública desde oTue Sep 08 00:00:00 CEST 2020 ao Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021
- Secretario Segundo Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023
- Adscrito Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género desde oTue Sep 07 00:00:00 CEST 2021 ao Mon Dec 13 00:00:00 CET 2021
- Vocal Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género desde oThu Jan 14 00:00:00 CET 2021 ao Thu Sep 02 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género desde oMon Dec 13 00:00:00 CET 2021 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde oThu Feb 13 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco (124/7) desde oTue Sep 28 00:00:00 CEST 2021 ao Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados (121/56) desde oMon Nov 22 00:00:00 CET 2021 ao Thu Dec 09 00:00:00 CET 2021
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde oTue Dec 03 00:00:00 CET 2019 ao Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020
- Miembro Delegación española en la Conferencia para la PESC/PCSD desde oThu Feb 13 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/001156) Presentado o 09/02/2023 , cualificado o 14/02/2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/000867) Presentado o 24/03/2022 , cualificado o 30/03/2022
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001972) Presentado o 23/08/2022 , cualificado o 08/09/2022
-
Interpelación urgente. Interpelación urgente sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno frente a la sequía. (172/000299)
PlenoData: 10/05/2023, 11:38:31 - 11:50:47
Data: 10/05/2023, 12:05:06 - 12:10:27
-
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Medio Ambiente, ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para informar sobre el procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energía renovables de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 20/2022. (212/002913)
Comisión de Transición Ecológica y Reto DemográficoData: 08/03/2023, 14:27:22 - 14:33:25