Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Fri Jul 24 00:00:00 CET 1970
Deputado da XII, XIII, y XIV Lexislaturas
Casado. Dos hijas.Licenciado en Ciencias de la Información. Universitat Autónoma de Barcelona (UAB).
Licenciado en Derecho. Universitat Central de Barcelona (UB).
D.E.A. Droit International et Humanitaire: Université Paris.
Miembro de la Ejecutiva PSIB-PSOE (actualidad).
Director de la Fundación Gabriel Alomar (hasta 2016).
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde oMon May 29 00:00:00 CEST 2023 ao Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde oFri Feb 07 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde oThu Feb 13 00:00:00 CET 2020 ao Fri Feb 14 00:00:00 CET 2020
- Portavoz Comisión Mixta para la Unión Europea desde oFri Feb 14 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde oThu Feb 13 00:00:00 CET 2020 ao Thu Feb 27 00:00:00 CET 2020
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde oThu Feb 27 00:00:00 CET 2020 ao Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los Diputados y las Diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears (corresponde a los números de expediente 127/000005/0000 de la XII Legislatura y 127/000003/0000 de la XIII Legislatura) (127/3) desde oWed Sep 22 00:00:00 CEST 2021 ao Wed Sep 22 00:00:00 CEST 2021
- Ponente Ponencia relativa a la Conferencia sobre el Futuro de Europa (154/2) desde oTue Nov 17 00:00:00 CET 2020 ao Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022
- Ponente Ponencia para participar en la preparación de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023 (154/13) desde oTue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 ao Tue May 09 00:00:00 CEST 2023
- Presidente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) desde oThu Feb 13 00:00:00 CET 2020 ao Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2023
- Presidente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) desde oTue Dec 03 00:00:00 CET 2019 ao Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000549) Presentado o 19/01/2023 , cualificado o 24/01/2023
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000526) Presentado o 17/11/2022 , cualificado o 21/11/2022
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000505) Presentado o 20/10/2022 , cualificado o 26/10/2022
-
Proposición de ley de Comunidades y Ciudades Autónomas. Proposición de Ley de modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. (125/000019)
PlenoData: 07/03/2023, 16:20:25 - 16:27:50
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de don Pedro Ramiro Pérez, investigador en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Ponencia para participar en la preparación de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. (219/000984)
Comisión Mixta para la Unión EuropeaData: 15/02/2023, 16:38:44 - 16:43:23
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a revisar los contenidos de la cooperación cultural. (161/004639)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloData: 07/02/2023, 12:31:11 - 12:34:22